Registros encontrados: 411 Total Páginas: 21
Miró, Gabriel
1907
[2] h.
1907
LGM 38-14
Escrito dedicado a Benito Pérez Galdós
Miró, Clemencia
1937
1 h. ; 28 cm
1937
LEV 18-28
Círculo Unión Mercantil de Alicante
Alicante, 1915
1 h. ; 13 cm
1915, abril, 5
LEV 18-22
Abonaré del Círculo Unión Mercantil de Alicante
Ministerio de Educación Nacional
Madrid, 1953 enero 7
1 h. ; 22 x 16 cm
7/01/1953
SUA 2-10
Aceptación por el Ministerio de Educación Nacional de la dimisión presentada por Bernácer del cargo de Vicedirector de la Escuela Central Superior de Comercio
Escuela de Comercio de Alicante
Alicante, 1908 agosto 22
1 h. ; 23 cm
22/08/1908
SUA 1-6
Aceptación de la renuncia de Germán Bernácer a la Secretaria de la Escuela de Comercio de Alicante
Banco de España
Madrid, 1936 julio 22
1 h. ; 25 x 23 cm pleg. en 13 x 23 cm
22/07/1936
SUA 1-50
Acreditación expedida por el Banco de España facultando a Bernácer para circular libremente según lo ordenado por el Gobierno de la República
Gual Villalbí, Pedro
Madrid, 1957 julio 8
1 h. ; 25 x 20 cm
8/07/1957
SUA 2-32
Escrito de agradecimiento del Ministro del Estado Español, Pedro Gual Villalbí a Germán Bernácer por la separata Stabilita monetaria contro pieno impiego
Asociación de Estudiantes Mercantiles de Alicante
Alicante, 1923 noviembre 24
1 h. ; 21 cm
24/11/1923
SUA 1-24
Agradecimiento de la Asociación de Estudios Mercantiles a Germán Bernácer
[Figueras Pacheco, Francisco]
[ca. 1920]
1 h. ; 22 x 17 cm
ca. 1920]
LFP D1-8-2
Poesía popular de tema amoroso
[1930]
1 h. ; 23 cm
1930]
LEV 18-29
Antón, S.
[ca. 1914]
1 h. ; 21 cm
ca. 1914]
LGT 1-59
Anotaciones y cálculos de contenido geográfico
[ca. 1914]
1 h. ; 21 cm
ca. 1914]
LGT 1-60
Anotaciones secuenciales relacionadas con el manejo de máquinas
[ca. 1917]
1 h. ; 20 x 21 cm pleg. en 20 x 11 cm
ca. 1917]
LGT 4-1
Anotaciones sobre personas influyentes en el ámbito de la Marina
Guillén Tato, Julio F.
[1914]
1 h. ; 23 cm
1914]
LGT 1-57
Julio Guillén apunta sus calificaciones y castigos según materias y meses de su primer curso en la Escuela Naval Militar
Bernácer, Germán
170 p. ; 21 cm
SUA H 1-2
Estado Mayor del Ministerio de la Guerra
Valencia, 1937 febrero 13
1 h. ; 23 x 17 cm
13/02/1937
SUA 1-53
Autorización del Estado Mayor del Ministerio de Guerra autorizando traslado a Alicante de Germán Bernácer con regreso a Valencia
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Madrid, 1913 julio 3
1 h. ; 23 cm
3/07/1913
SUA 1-15
Autorización de Germán Bernácer para ausencias como Secretario de la Escuela de Comercio
Ministerio de Educación Nacional
Madrid, 1952 marzo 15
1 h. ; 22 x 16 cm
15/03/1952
SUA 2-9
Autorización del Ministerio de Educación Nacional para que Bernácer pueda ausentarse de su cátedra y viajar a París para dar la conferencia "La nación del interés general y la elección de la dimensión del flujo monetario global"
Escuela Profesional de Comercio
Alicante, 1923 noviembre 24
1 h. ; 22 cm
24/11/1923
SUA 1-23
Autorización de la Escuela de Comercio a Germán Bernácer para que desempeñe el cargo de profesor de física en la academia politécnica
Alicante (Provincia) . Gobierno Militar
Alicante, 1939 mayo 5
1 h. ; 22 x 16 cm
5/05/1939
SUA 1-61
Autorización del Gobierno Militar de Alicante para trasladarse a Madrid acompañado de esposa e hijos, como Jefe de Servicio de Estudios Económicos del Banco de España
Página: 1/21